nr. d'ordine | nr. protocollo | data pubbl. | proponente | assessore competente | data protocollo | data scadenza | tipo risposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1219 | 206 | 14/08/2018 | Davide Scano |
Sindaco Luigi Brugnaro e p. c. Alla Presidente della I Commissione inoltrata a Assessore Paolo Romor |
16/08/2018 | 15/09/2018 | in Commissione |
tipo comunicazione | data pubblicazione | testo |
---|---|---|
delega | 28-09-2018 | Leggi |
Venezia, 14 agosto 2018
nr. ordine 1219
n p.g. 206
Al Sindaco Luigi Brugnaro
e per conoscenza
Alla Presidente della I Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare I Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario
Oggetto: Mancata pubblicazione dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” e possibile incompatibilità di un amministratore comunale - bis. INTERPELLANZA a risposta orale in Commissione ai sensi dell’art. 8 del Reg. C.C.
Tipo di risposta richiesta: in Commissione
Premesso che
1. l'art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di trasparenza delle P.A., stabilisce che “con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni: […] d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti”;
2. l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 2000 n. 267 (TUEL), rubricato “Incompatibilità”, sancisce che “non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente”;
3. con decreto del Sindaco del 4 marzo 2016, P.G. n. 111522, il Segretario Generale, dott.ssa Silvia Asteria, è stata nominata Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (precedentemente, tale ruolo era stato svolto dalla dott.ssa Rita CARCO, ora in quiescenza);
rilevato inoltre che
4. il consigliere della Lega (Nord) e delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto, è stato già protagonista di un precedente caso di incompatibilità in ragione dell'incarico, da cui poi si è dimesso, di Presidente dell’associazione, senza scopo di lucro, chiamata “Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta”, iscritta all’albo comunale dal 16.03.1998 e poi riconfermata in data 20.12.2005 (prima con il n. 1624 e poi col n. 2385);
5. nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale le dichiarazioni, di cui all’art. 14, comma 1 lett. d) ed e), del citato D.Lgs. n. 33/2013, presentate e sottoscritte dal consigliere per gli anni 2015, 2016 e 2017, non recano alcuna indicazione rispetto all’incarico sopra indicato come può riscontrarsi facilmente qui:
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/amministrazione_trasparente/giunta_consiglio/GIUSTO%20GIOVANNI.pdf
http://archive.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F8%252F5%252FD.f1fe8e2a78876cea3470/P/BLOB%3AID%3D84484/E/pdf
http://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/documenti/amministrazione_trasparente/giunta_consiglio/Modello%20E%20%20Giovanni%20Giusto%20.pdf
considerato che:
6. in questi ultimi giorni, la stampa locale ha messo in luce l'esistenza di un altro incarico di cui godrebbe lo stesso consigliere, da febbraio 2016: la presidenza del Comitato Cittadino di Venezia, uno dei tre organi dell'ente “Palio delle Repubbliche Marinare” il quale percepisce contributi, in misura del 25%, da ciascuna delle quattre ex repubbliche marinare;
7. l'incarico di cui sopra non risulta, analogamente a quell'altro, essere stato inserito nelle due dichiarazioni datate 18 ottobre 2016 e 20 ottobre 2017, a firma dello stesso consigliere, nell'apposito menù dedicato agli amministratori comunali, all'interno della sezione web “Amministrazione Trasparente”;
8. non risulta poi, sempre nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nemmeno l'indicazione dell'ente “Palio” sub menù dedicato agli “Enti controllati” dall'ente locale;
9. con interrogazione n. d’ordine n. 142 del 08.12.2015, il sottoscritto ha chiesto, esplicitamente, chiarimenti al Sindaco circa la posizione del consigliere comunale rispetto a possibili conflitti di interesse (ignorando al tempo che, da lì a tre mesi, sarebbe arrivato un'ulteriore incarico);
10. la risposta fornita, più di un anno dopo (quando cioé sussisteva pure l'altro incarico), dall’Assessore ZUIN è stata alquanto evasiva sul tema. Egli ha dichiarato infatti che: “…non si ritiene vi sia alcun conflitto di interessi dato che la figura del Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni e il Coordinamento delle Remiere hanno una quasi totalità di comuni interessi nella promozione e diffusione della voga nel nostro territorio”;
11. la presenza di questo ulteriore incarico, da pubblicare rendere “trasparente”, non poteva certo esser ignorata dall'amministrazione, e dai dirigenti preposti al controllo, poiché la nomina è stata fatta direttamente da Lei;
premesso e considerato tutto quanto sopra,
si chiede:
1. di spiegare se, com’è desumibile dall’espressa disposizione di legge, il consigliere aveva l’obbligo di inserire nelle dichiarazioni ex art. 14, comma 1 lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 33/2013 anche la sua carica di Presidente del “Comitato cittadino” di Venezia, organo dell'ente “Palio delle Repubbliche Marinare”;
2. di indicare, con riferimento al punto 1), quali dirigenti e uffici avevano il compito di vigilare in materia;
3. di spiegare altresì chi abbia reso il parere tecnico in ordine alla suddetta nomina da Lei espressa;
4. se non fosse, in ogni caso, più opportuno provvedere a nominare una qualche altra persona del mondo delle regate storiche che non fosse già consigliere comunale e, di più, delegato alle Tradizioni;
Allegati
Interrogazione n.ord.142 del 08/12/2015.pdf (pdf - 37 kb)
Davide Scano
scarica documento in formato pdf (37 kb)